Umiejętności
Komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich
szeroka wiedza z zakresu funkcjonowania i organizacji banków
znajmość podatków majątkowych
wysokie zdolności organizacyjne i kierowania zespołami ludzkimi
wysokie umiejętności legislacyjne, w tym łatwość tworzenia przepisów i regulacji
samodzielne prowadzenie różnego rodzaju projektów gospodarczych i organizacyjnech
Języki
niemiecki
podstawowy
rosyjski
podstawowy
Doświadczenie zawodowe
Specjalizacje
Bankowość
Zarządzanie bankowością
Finanse/Ekonomia
Audyt/Podatki
Finanse/Ekonomia
Doradztwo/Konsulting
Human Resources/Zasoby ludzkie
Zarządzanie HR
Nieruchomości
Utrzymanie/Zarządzanie nieruchomościami
Zainteresowania
wędkarstwo,ogrodnictwo
Inne
- prezes Rady Nadzorczej Sp. z o.o. Stok ( 15.01.2001- 23.03.2003 r.) – zakres działalności Spółki związany z obrotem nieruchomości (sprzedaż, wynajmem i zrządzanie),
- przewodniczący Rady Nadzorczej Sp. z o.o. BISE - Nieruchomości (15.01.2001-12.04.2007 r. - zakres działalności Spółki związany z obrotem nieruchomości (sprzedaż, wynajmem i zrządzanie),
- członek ( sekretarz) Rady Nadzorczej Banku Cukrownictwa „Cukrobank” S.A ( 27. 07. 2001-30.09.2002 r.),
- doradca Zarządu Towarzystwa Inwestycyjnego Dolmel Sp. z o. o. będącego funduszem inwestycyjnym Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.,
- KPMG Polska Audyt Spółka z o. o. (15. 09. 1998 – 09. 10. 1998 r.) – praca w Dziale Podatkowym na stanowisku Supervisora,
- członek Rady Nadzorczej Pleszewskich Zakładów Papierniczych S.A. w Pleszewie (12. 05. 1997 – 28. 04. 1999 r. ) będących jedną ze spółek X Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FOKSAL- zakres działalności Spółki produkcja opakowań papierowych,
- członek Zarządu BISE - Partycypacja S.A. (08. 07. 1994 - do 31. 08. 1998 r.)- zakres działalności Spółki związany z działalnością inwestycyjną ( inwestycje kapitałowe), doradczą, zarządzaniem prawami i interesami innych podmiotów,
- ekspert podatkowy Naczelnej Rady Zrzeszeń Prywatnego Handlu i Usług ( 30.10.1992-30.12.1995 r.),
- w latach 1988-1993 prowadzenie w charakterze wykładowcy szkoleń dla pracowników urzędów skarbowych i izb skarbowych z zakresu podatku od spadków i darowizn oraz opłaty skarbowej; prowadzenie w kolejnych latach szkoleń na rzecz przedsiębiorców oraz pracowników samorządu terytorialnego z zakresu opłaty skarbowej; prowadzenie szkoleń dla pracowników Banku BISE S.A. w zakresie prawnych form zabezpieczeń kredytów.
Za okres pełnienia powyższych funkcji uzyskanie pokwitowania z wykonania obowiązków
Jestem również autorem następujących książek:
„Opłata skarbowa- komentarz wraz z tekstami aktów prawnych", Wyd. Dorfin, Skierniewice 1991 (podręcznik aktualizowany w dwóch kolejnych wydaniach),
„Opłata skarbowa w działalności podmiotów gospodarczych" - Wyd. Rolniczo-Handlowa Izba Gospodarcza, Samopomoc Chłopska Warszawa 1991 (opracowanie aktualizowane w dwóch kolejnych wydaniach) oraz artykułu "Opłata skarbowa od weksla in blanco zabezpieczającego kredyt" - Wyd. Przegląd Podatkowy Nr 5 maj 1995, s. 14-16
Posiadam referencje do okazania.
- przewodniczący Rady Nadzorczej Sp. z o.o. BISE - Nieruchomości (15.01.2001-12.04.2007 r. - zakres działalności Spółki związany z obrotem nieruchomości (sprzedaż, wynajmem i zrządzanie),
- członek ( sekretarz) Rady Nadzorczej Banku Cukrownictwa „Cukrobank” S.A ( 27. 07. 2001-30.09.2002 r.),
- doradca Zarządu Towarzystwa Inwestycyjnego Dolmel Sp. z o. o. będącego funduszem inwestycyjnym Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.,
- KPMG Polska Audyt Spółka z o. o. (15. 09. 1998 – 09. 10. 1998 r.) – praca w Dziale Podatkowym na stanowisku Supervisora,
- członek Rady Nadzorczej Pleszewskich Zakładów Papierniczych S.A. w Pleszewie (12. 05. 1997 – 28. 04. 1999 r. ) będących jedną ze spółek X Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FOKSAL- zakres działalności Spółki produkcja opakowań papierowych,
- członek Zarządu BISE - Partycypacja S.A. (08. 07. 1994 - do 31. 08. 1998 r.)- zakres działalności Spółki związany z działalnością inwestycyjną ( inwestycje kapitałowe), doradczą, zarządzaniem prawami i interesami innych podmiotów,
- ekspert podatkowy Naczelnej Rady Zrzeszeń Prywatnego Handlu i Usług ( 30.10.1992-30.12.1995 r.),
- w latach 1988-1993 prowadzenie w charakterze wykładowcy szkoleń dla pracowników urzędów skarbowych i izb skarbowych z zakresu podatku od spadków i darowizn oraz opłaty skarbowej; prowadzenie w kolejnych latach szkoleń na rzecz przedsiębiorców oraz pracowników samorządu terytorialnego z zakresu opłaty skarbowej; prowadzenie szkoleń dla pracowników Banku BISE S.A. w zakresie prawnych form zabezpieczeń kredytów.
Za okres pełnienia powyższych funkcji uzyskanie pokwitowania z wykonania obowiązków
Jestem również autorem następujących książek:
„Opłata skarbowa- komentarz wraz z tekstami aktów prawnych", Wyd. Dorfin, Skierniewice 1991 (podręcznik aktualizowany w dwóch kolejnych wydaniach),
„Opłata skarbowa w działalności podmiotów gospodarczych" - Wyd. Rolniczo-Handlowa Izba Gospodarcza, Samopomoc Chłopska Warszawa 1991 (opracowanie aktualizowane w dwóch kolejnych wydaniach) oraz artykułu "Opłata skarbowa od weksla in blanco zabezpieczającego kredyt" - Wyd. Przegląd Podatkowy Nr 5 maj 1995, s. 14-16
Posiadam referencje do okazania.
Grupy
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie